Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mitglieder | ||||||
Bürgerschaft | Fraktion SPD | Fraktion SPD Mitglied | Mitglied | 05.11.2015 | 19.06.2019 | von 05.11.2015 bis 19.06.2019 |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Gesellschafteraufgaben beendet | Fraktion SPD | Fraktion SPD Mitglied | Mitglied | 03.03.2016 | 07.07.2016 | von 03.03.2016 bis 07.07.2016 |
Vertreter | ||||||
Ausschuss für Bildung, Hochschule, Kultur und Sport (beendet) | Fraktion SPD | Fraktion SPD Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.07.2014 | 07.07.2016 | von 10.07.2014 bis 07.07.2016 |